Roger Stadler
wohnhaft in Rancho Santa Fe, aus Altstätten Verbundene Personen: Thomas Casdagli, Ramon Hüppi, Tamar Gita Schidlow Kiefer und mehr So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
|
|
Roger Stadler
wohnhaft in Greifensee, aus Zürich Aktuelle Mandate: Tennisschule Roger Stadler GmbH Verbundene Personen: Maria Luisa Stadler So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
|
|
Roger Stadler
wohnhaft in Affeltrangen, aus Aadorf Aktuelle Mandate: CoVet AG Verbundene Personen: Judith Ackermann, Christian Aerne, Daniela Müller-Juchli und mehr So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Stadler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Stadler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Stadler arbeiten
Herstellung medizinischer Güter
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Tierarzt
Herstellung medizinischer Güter
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Tierarzt
Privatpersonen mit dem Namen Roger Stadler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Stadler
Publikationsnummer: HR02-1006116109, Handelsregister-Amt Zug, (170)
HC Holding Zeta AG, in Baar, CHE-458.279.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Roger, von Altstätten, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füssinger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Claude, von Altstätten, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006093932, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005774193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Roger, von Altstätten, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Claude, von Altstätten, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005918850, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
icotec ag, in Altstätten, CHE-105.205.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719254).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 362'500.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 362'500.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
3'625'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Walter R., von Trub, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun];
Stadler, Bettina, von Altstätten, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altstätten SG (Altstätten)];
Stadler, Roger, von Altstätten, in Rancho Santa Fe (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altstätten SG (Altstätten)];
Hess, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].